CycJIuk
Бизнесмены
- Регистрация
- 5 Янв 2015
- Сообщения
- 3,017
КОНТАКТЫ
Головной офис
04071, г. Киев, ул. Почайнинская, д. 45
Телефоны:+38 (044) 585-66-28, (044) 585-66-35
www.standart-bank.com
ПАО «КБ «СТАНДАРТ» основан в декабре 2008 года в Киеве. Банк СТАНДАРТ работает на основании банковской лицензии №250 от 17 ноября 2011 года, выданной Национальным банком Украины и является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц с 19 февраля 2009 года (свидетельство участника № 203 от 22.11.2012).
Региональная сеть представлена 35 безбалансовыми отделениями (по состоянию на 31.12.2014).
По результатам Всеукраинского конкурса «Банк года» по версии журнала «Банкиръ» проводимого среди банков, зарегистрированных в НБУ и имеющих лицензию на банковскую деятельность в Украине, банк "СТАНДАРТ" получил награждения:
в 2013 году - в специальной номинации: «Самый динамично развивающийся банк»;
в 2014 году - в специальной номинации: «Банк с высоким уровнем открытости и прозрачности бизнеса».
Согласно отчета о финансовом состоянии банка за 3 квартал 2014 года:
- совокупные активы – 982 млн 82 тыс.грн.
- совокупные обязательства – 856 млн 213 тыс.грн.
- собственный капитал – 125 млн 869 тыс.грн.
- уставной капитал – 125 млн грн.
В третем квартале 2014 года банк "СТАНДАРТ" получил 385 тыс. гривен чистой прибыли. Всего за 9 месяцев 2014 года чистая прибыль банка составила 665 тыс. гривен. Показатель адекватности регулятивного капитала банка "СТАНДАРТ" на 01.10.2014 находился на уровне 15,62% (min - 10%).
Акционеры
51% - ООО «Медиа Имидж»
49% - 6 юридических лиц, доля участия каждого менее чем 10% уставного капитала банка
Наблюдательный Совет
Председатель Наблюдательного Совета:
Таран Виталий Владиславович
Зам. председателя Наблюдательного Совета:
Данилова Елена Владимировна
Член Наблюдательного Совета:
Войт Дмитрий Сергеевич, Таран Владислав Витальевич, Власов Даниил Сергеевич, Романенко Игорь Иванович
Правление
И.о. Председатель Правления:
Лехицкий Андрей Игоревич
Заместители Председателя Правления:
Рахматуллаев Анвар Турсунбаевич, Бояркина Ярослава Сергеевна, Пузенко Евгений Николаевич
Члены Правления:
Павленко Марина Ивановна, Троценко Валентина Александровна (гл. бухгалтер)
Головной офис
04071, г. Киев, ул. Почайнинская, д. 45
Телефоны:+38 (044) 585-66-28, (044) 585-66-35
www.standart-bank.com
ПАО «КБ «СТАНДАРТ» основан в декабре 2008 года в Киеве. Банк СТАНДАРТ работает на основании банковской лицензии №250 от 17 ноября 2011 года, выданной Национальным банком Украины и является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц с 19 февраля 2009 года (свидетельство участника № 203 от 22.11.2012).
Региональная сеть представлена 35 безбалансовыми отделениями (по состоянию на 31.12.2014).
По результатам Всеукраинского конкурса «Банк года» по версии журнала «Банкиръ» проводимого среди банков, зарегистрированных в НБУ и имеющих лицензию на банковскую деятельность в Украине, банк "СТАНДАРТ" получил награждения:
в 2013 году - в специальной номинации: «Самый динамично развивающийся банк»;
в 2014 году - в специальной номинации: «Банк с высоким уровнем открытости и прозрачности бизнеса».
Согласно отчета о финансовом состоянии банка за 3 квартал 2014 года:
- совокупные активы – 982 млн 82 тыс.грн.
- совокупные обязательства – 856 млн 213 тыс.грн.
- собственный капитал – 125 млн 869 тыс.грн.
- уставной капитал – 125 млн грн.
В третем квартале 2014 года банк "СТАНДАРТ" получил 385 тыс. гривен чистой прибыли. Всего за 9 месяцев 2014 года чистая прибыль банка составила 665 тыс. гривен. Показатель адекватности регулятивного капитала банка "СТАНДАРТ" на 01.10.2014 находился на уровне 15,62% (min - 10%).
Акционеры
51% - ООО «Медиа Имидж»
49% - 6 юридических лиц, доля участия каждого менее чем 10% уставного капитала банка
Наблюдательный Совет
Председатель Наблюдательного Совета:
Таран Виталий Владиславович
Зам. председателя Наблюдательного Совета:
Данилова Елена Владимировна
Член Наблюдательного Совета:
Войт Дмитрий Сергеевич, Таран Владислав Витальевич, Власов Даниил Сергеевич, Романенко Игорь Иванович
Правление
И.о. Председатель Правления:
Лехицкий Андрей Игоревич
Заместители Председателя Правления:
Рахматуллаев Анвар Турсунбаевич, Бояркина Ярослава Сергеевна, Пузенко Евгений Николаевич
Члены Правления:
Павленко Марина Ивановна, Троценко Валентина Александровна (гл. бухгалтер)
Последнее редактирование модератором: